KRS 0000086178
NIP8871594254
REGON89104416000000
Nazwa"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH" - LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 31 sty 2002 (23 lata temu) 31 sty 2002
Data usunięcia 30 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CUKROWNICZA, 6, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 57 - 200, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1350000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #236 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4520 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #5510 USŁGI HOTELARSKIE I PODOBNE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #081 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINYIMAD ALAMIDI
Wspólnik
2005-02-08
2015-06-30
3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BOGDAN HAŁAWIN
Wspólnik
2005-02-08
2009-05-22
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BARTOSZ KAROL ZEMLER
Wspólnik
2005-02-08
2009-05-22
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2009-05-22
2015-06-30
16.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 810.000 ZŁ (OSIEMSET DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
63012418300000
BOGDAN HAŁAWIN
Prokurent
2011-01-11
2013-04-23
SAMOISTNA
EWA DURAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2002-09-26
ALEKSANDER HUZAREWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2002-09-26
JERZY MATCZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-01-31
2009-11-06
ZBIGNIEW ANTONI ZIAŁA
Członek Organu Nadzoru
2009-11-06
2011-07-15
MICHAŁ OKONIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-06
2015-06-30
PIOTR ARKADIUSZ JAŚKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-15
2015-06-30
ZENON MIECZYSŁAW SOTOŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2002-09-26
JAN STELMASZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2002-09-26
KRZYSZTOF CZESŁAW ŚWIDER
Członek Organu Nadzoru
2002-09-26
2007-01-31
MARIAN SZYMON LEŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-26
2007-01-31
ARTUR GRUDA
Powiernik
2003-10-16
2007-01-24
ANDRZEJ MORAWSKI
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2011-10-17
2015-06-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ARTUR GRUDA
PEZES ZARZĄDU
2007-01-31
2015-06-30
JERZY MATCZAK
PEZES ZARZĄDU
2002-01-31
2007-01-31
ELŻBIETA KRYSTYNA ROZWADOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-31
2003-08-26
HALINA JÓZEFA RYZNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-31
2007-01-31
2002-01-31
2011-10-17
"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-31
2008-12-19
WROCŁAWSKA, 2, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 57-200, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie