KRS 0000189887
NIP5271020916
REGON01095343600000
Nazwa"TRANSACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRANSACO
Data rejestracji 22 sty 2004 (21 lat temu) 22 sty 2004
Data usunięcia 21 mar 2012 21 mar 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 6E, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 63000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5165 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGOLUCYNA HAJDUK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-02
2012-03-21
JAROSŁAW PROKOP
Członek Organu Nadzoru
2004-11-02
2012-03-21
ARTUR GRUDA
Członek Organu Nadzoru
2004-11-02
2012-03-21
DANUTA EWA ŁUSZCZ
Wspólnik
2004-01-22
2009-01-29
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 ZŁ
MIROSŁAW HAJDUK
Wspólnik
2004-01-22
2012-03-21
440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
ARTUR GRUDA
Wspólnik
2004-01-22
2008-05-28
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
TAMARA JANKOWICZ
Wspólnik
2004-01-22
2004-11-02
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ
JAROSŁAW PROKOP
Wspólnik
2004-01-22
2009-01-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
PIOTR JURKOWIECKI
Wspólnik
2009-01-29
2009-07-08
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.000,00 ZŁ(DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MICHAŁ HAJDUK
Wspólnik
2009-07-08
2012-03-21
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KAROLINA HAJDUK
Wspólnik
2009-07-08
2012-03-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JAROSŁAW PROKOP
Prokurent
2006-07-12
2012-03-21
SAMODZIELNA, JEDNOOSOBOWA
MIROSŁAW HAJDUK
Likwidator
2008-05-28
2012-03-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT
MIROSŁAW HAJDUK
PREZES ZARZĄDU
2004-11-02
2008-05-28
JAROSŁAW PROKOP
PREZES ZARZĄDU
2004-01-22
2004-11-02
2004-01-22
2008-05-28
"TRANSACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-22
2008-05-28
WOLNOŚCI, 80, BIELAWA, 58-260, BIELAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie