KRS 0000200002
NIP7790051997
REGON63018964000000
NazwaTRANSACO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRANSACO GROUP
Data rejestracji 15 mar 2004 (21 lat temu) 15 mar 2004
Data usunięcia 06 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ANDERSA, 6 E, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 222000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7790051997
data rejestracji 01 wrz 1998
status Czynny
31249000050000460055908825
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
15249000050000452017448885
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
74249000050000460022712323
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
94203000453110000000112880
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
73203000453110000000112870
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
09203000451110000001427880
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃMIROSŁAW HAJDUK
Prokurent
2004-03-15
2006-09-29
SAMODZIELNA
PIOTR WROCISŁAW JURKOWIECKI
Prokurent
2005-06-23
2006-11-17
SAMODZIELNA, JEDNOOSOBOWA
ROBERT KUŚMIEREK
Prokurent
2006-11-17
2009-07-30
SAMODZIELNA
LUCYNA HAJDUK
Prokurent
2006-11-17
2018-12-06
SAMODZIELNA
LUCYNA HAJDUK
Beneficjent
KAROLINA ZAJĄC
Beneficjent
MIROSŁAW HAJDUK
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ HAJDUK
Wspólnik
2004-03-15
2014-09-12
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00ZŁ (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ROBERT KUŚMIEREK
Wspólnik
2004-03-15
2009-07-30
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000,00ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR JURKOWIECKI
Wspólnik
2004-03-15
2005-06-23
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000, ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
LUCYNA HAJDUK
Wspólnik
2005-06-23
2018-12-06
143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 143.000,00ZŁ. STO CZTERDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
MIROSŁAW JÓZEF HAJDUK
Wspólnik
2006-11-17
2018-12-06
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.000,00ZŁ. (PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
KAROLINA ZAJĄC
Wspólnik
2010-06-29
2018-12-06
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00ZŁ (DWADZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCYN ZŁOTYCH)
LUCYNA HAJDUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAROLINA ZAJĄC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.
MIROSŁAW JÓZEF HAJDUK
PREZES ZARZĄDU
2006-09-29
2018-12-06
PIOTR JURKOWIECKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-15
2005-06-23
LUCYNA HAJDUK
PREZES ZARZĄDU
2005-06-23
2006-09-29
2004-03-15
2008-04-24
WOLNOŚCI, 80, BIELAWA, 58-260, BIELAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie