KRS 0000098378
NIP8841002898
REGON89027143900000
Nazwa"PAMAR GLASS" - MIROSŁAW TOPORKIEWICZ. SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"PAMAR GLASS" - MIROSŁAW TOPORKIEWICZ.
Data rejestracji 09 mar 2002 (23 lata temu) 09 mar 2002
Data usunięcia 04 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WESTERPLATTE, 68, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #5110Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNABOGDAN HAŁAWIN
NADZORCA SĄDOWY
2004-05-27
2017-08-04
PAWEŁ KRZECZKOWSKI
Wspólnik
2002-03-09
2004-02-20
MIROSŁAW TOPORKIEWICZ
Wspólnik
2002-03-09
2017-08-04
ANETA WEDER
Wspólnik
2004-02-20
2009-07-17
SYLWIA TOPORKIEWICZ
Wspólnik
2009-03-30
2017-08-04
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST WSPÓLNIK MIROSŁAW TOPORKIEWICZ - JEDNOOSOBOWO.
PAWEŁ KRZECZKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-09
2004-02-20
MIROSŁAW TOPORKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-09
2017-08-04
2002-03-09
2004-02-20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "PAMAR GLASS" - PAWEŁ KRZECZKOWSKI, MIROSŁAW TOPORKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
2004-02-20
2006-02-21
"PAMAR GLASS" - MIROSŁAW TOPORKIEWICZ, ANETA TOPORKIEWICZ. SPÓŁKA JAWNA
2006-02-21
2009-07-17
"PAMAR GLASS" - MIROSŁAW TOPORKIEWICZ, ANETA WEDER. SPÓŁKA JAWNA
2002-03-09
2003-03-13
SKŁADOWA, 3, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie