KRS 0000056584
NIP8862573005
REGON89113804000000
Nazwa"MAGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"MAGMA" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 07 gru 2001 (23 lata temu) 07 gru 2001
Data usunięcia 17 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOSTECKIEGO, 9, WAŁBRZYCH, 58-305, WAŁBRZYCH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#45 BUDOWNICTWO #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAANDRZEJ MORAWSKI
Powiernik
2011-07-07
2013-01-17
MIROSŁAW JAN MAŁOLEPSZY
Wspólnik
2001-12-07
2013-01-17
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
HENRYK MACIEJEWSKI
Wspólnik
2001-12-07
2002-01-31
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 ZŁOTYCH (OSIEMSET ZŁOTYCH)
IWONA KRYSTYNA GLAZER
Wspólnik
2002-01-31
2004-01-27
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 550 ZŁ (PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
JACEK WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2002-01-31
2004-01-27
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ADAM KŁOSIŃSKI
Wspólnik
2002-01-31
2004-01-27
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)
WITOLD PSUTKA
Wspólnik
2002-01-31
2004-01-27
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A/ ZARZĄD WIELOOSOBOWY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 30.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH), B/ ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MIROSŁAW JAN MAŁOLEPSZY
PREZES ZARZĄDU
2001-12-07
2002-10-09
IWONA KRYSTYNA GLAZER
PREZES ZARZĄDU
2002-10-09
2006-06-24
MIROSŁAW JAN MAŁOLEPSZY
PREZES ZARZĄDU
2006-06-24
2013-01-17
2001-12-07
2011-07-07
"MAGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-07
2002-01-31
FORTECZNA, 51, WAŁBRZYCH, 58-314, WAŁBRZYCH, POLSKA
2002-01-31
2005-07-21
BEETHOVENA, 1-2, WAŁBRZYCH, 58-300, WAŁBRZYCH, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie