KRS 0000034783
NIP7631002199
REGON57017301200000
NazwaSTEICO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSTEICO
Data rejestracji 10 sie 2001 (23 lata temu) 10 sie 2001
Data usunięcia 27 mar 2012 27 mar 2012
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 2, CZARNKÓW, 64-700, CZARNKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 218594740,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 218594740,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji21859474
Dane podatkowe
NIP 7631002199
data rejestracji 01 sty 1995
status Czynny
02160014620006378321804114
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
03114011240000219211001001
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
07124037091111000042057150
PEKAO I Oddział w Czarnkowie
ul. Kościuszki 61A 64-700 czarnkowsko-trzcianecki POLSKA
19124037091787001007927600
PEKAO I Oddział w Czarnkowie
ul. Kościuszki 61A 64-700 czarnkowsko-trzcianecki POLSKA
40124037091978000042057147
PEKAO I Oddział w Czarnkowie
ul. Kościuszki 61A 64-700 czarnkowsko-trzcianecki POLSKA
46114011240000219211001003
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
48124037091111001079884438
PEKAO I Oddział w Czarnkowie
ul. Kościuszki 61A 64-700 czarnkowsko-trzcianecki POLSKA
51124037091111000042057134
PEKAO I Oddział w Czarnkowie
ul. Kościuszki 61A 64-700 czarnkowsko-trzcianecki POLSKA
53124036951111001065481492
PEKAO I Oddział w Pile
ul. dr. Franciszka Witaszka 6 64-920 pilski POLSKA
87160010840004050321804001
BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1
ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #0116Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #1320D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN #1395Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHANDRZEJ GAJEWSKI
Beneficjent
ROGER FRAENKEL
Beneficjent
1971-11-26
HONORATA ANNA SKRZYPCZAK-RAJEWSKI
zgłaszający - inny
THORSTEN LEICHT
Beneficjent
1975-01-16
ANDRZEJ GAJEWSKI
Prokurent
2008-10-10
2009-11-25
PROKURA SAMODZIELNA
TADEUSZ GOLEŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-10
2012-03-27
MARIUSZ URBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-10
2012-03-27
ZBIGNIEW ECHAUST
Członek Organu Nadzoru
2001-08-10
2001-10-26
KATARZYNA SCHRAMEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-10
2012-03-27
UDO SCHRAMEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-10
2012-03-27
DARIUSZ WNUK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-10
2001-10-26
TADEUSZ MICHAŁ CZEKAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2002-08-02
UWE ROTHENBERGER
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2003-06-17
MICHAEL MAKAS
Członek Organu Nadzoru
2003-06-17
2012-03-27
UWE LANGE
Członek Organu Nadzoru
2005-04-04
2010-11-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ ŁUCJAN
PREZES SPÓŁKI
2001-08-10
2004-02-16
TOMASZ ŁUCJAN
PREZES ZARZĄDU
2004-02-16
2008-10-10
EWA MAŁGORZATA GODAWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-10
2004-02-16
EWA MAŁGORZATA GODAWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-16
2008-10-10
JÓZEF KURZAWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-10
2012-03-27
JĘDRZEJ JANC
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-31
2008-07-22
STEFFEN ZIMNY
PREZES ZARZĄDU
2008-10-10
2012-03-27
ANDRZEJ GAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-25
2012-03-27
UWE LANGE
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-08
2012-03-27
2001-08-10
2005-02-16
"EKOPŁYTA" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie