KRS 0000023536
NIP9460005794
REGON43047370200000
NazwaLUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaLUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
Data rejestracji 28 cze 2001 (23 lata temu) 28 cze 2001
Data usunięcia 30 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ZAWIEPRZYCKA, 3, LUBLIN, 20-228, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5163000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5163000,00 PLN
Wartość nominalna akcji300,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji17210
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIMIECZYSŁAW TADEUSZ KOPRON
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2006-02-10
TOMASZ LIS
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2001-10-01
KAZIMIERZ ANDRZEJ WAWRUCH
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2002-11-28
JERZY TOMASZ SOCHAL
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2002-11-28
MARIA KOŁODZIEJ
Członek Organu Nadzoru
2005-06-02
2006-02-10
ANNA HALINA ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-02
2008-09-02
BOGDAN SKRZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-02
2011-08-02
MARCIN PYSZNIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-02
2011-08-02
JERZY ADAM PODSTAWKA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-02
2015-12-30
EUGENIUSZ HENRYK URBAN
Członek Organu Nadzoru
2011-08-02
2015-12-30
ANNA URBAN
Prokurent
2012-02-16
2015-12-30
PROKURA ŁĄCZNA
WITALIS RYBAK
Prokurent
2008-09-02
2012-02-16
PROKURA ŁĄCZNA
RENATA IWONA MAZUR
Prokurent
2008-09-02
2015-12-30
PROKURA ŁĄCZNA
JANUSZ BIAŁEK
Prokurent
2011-04-06
2011-11-21
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - JEDENOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW.
JERZY WIESŁAW MROCZKOWSKI
PREZES
2001-06-28
2001-10-01
WIESŁAW ANDRZEJ ADAMCZYK
DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA
2001-06-28
2001-10-01
WIESŁAW ANDRZEJ ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-01
2011-11-21
JANUSZ BIAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2011-11-21
2015-04-27
GRZEGORZ BENEDYKT GREGOROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-04-27
2015-12-30
2001-06-28
2014-01-22
SKŁADOWA, 24, LUBLIN, 20-305, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie