KRS 0000037013
NIP7162268009
REGON43102028500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH PUŁAWY
Data rejestracji 21 sie 2001 (23 lata temu) 21 sie 2001
Data usunięcia 31 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 128A, MŁYNKI, 24-130, KOŃSKOWOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 534000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 534000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10680
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIBOŻENA PIĄTKIEWICZ
Prokurent
2001-08-21
2014-01-20
PROKURA ŁACZNA
GRZEGORZ BRZOZOWSKI
Prokurent
2010-02-10
2014-01-20
PROKURA ŁĄCZNA
GRZEGORZ GREGOROWICZ
Likwidator
2014-01-20
2015-12-31
JOLANTA TISZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2012-05-10
STEFAN WŁADYSŁAW KUBIŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2002-04-26
ANNA EWA NOSOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2003-05-10
ZYGMUNT JÓZEF KARCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2015-12-31
ANDRZEJ MROCZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2003-07-14
ERNEST TOMASZ WAROWNY
Członek Organu Nadzoru
2003-07-14
2012-05-10
JADWIGA TERESA KARCZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-30
2015-12-31
EUGENIUSZ HENRYK URBAN
Członek Organu Nadzoru
2012-05-10
2015-12-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
MAREK GÓRALSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-21
2014-01-20
ANDRZEJ SALA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-21
2010-02-10
2001-08-21
2014-01-20
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-21
2015-07-13
SKŁADOWA, 1, PUŁAWY, 24-100, PUŁAWY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie