KRS 0000020668
NIP6570082357
REGON29000063000000
NazwaEXBUD SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaEXBUD SKANSKA
Data rejestracji 19 cze 2001 (23 lata temu) 19 cze 2001
Data usunięcia 21 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJA SOLIDARNOŚCI, 34, KIELCE, 25-323, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 30000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji15000000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAN JAROS
Prokurent
2001-06-19
2002-02-15
SAMOISTNA
ZBIGNIEW ANDRZEJ DOMINIK
Prokurent
2005-03-18
2012-08-21
SAMOISTNA
ANNA SEGDA
Prokurent
2001-06-19
2002-09-10
SAMOISTNA
ZBIGNIEW DUTKIEWICZ
Prokurent
2001-06-19
2002-02-15
SAMOISTNA
ZDZISŁAWA URSZULA LEKS
Prokurent
2002-09-10
2005-03-18
SAMOISTNA
PAR HERNBORG
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2004-10-18
ESKO TULIKOURA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2002-02-15
BOGDAN WAWRZYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2002-02-15
ANDERS HERSLOW
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2004-10-18
MATS WAPPLING
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2002-07-19
KEITH CLARKE
Członek Organu Nadzoru
2002-07-19
2003-09-26
KRZYSZTOF RAFAŁ ANDRULEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-11
2012-08-21
PIOTR JÓZEF SARNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-24
2012-08-21
JOHAN BERGMAN
Członek Organu Nadzoru
2003-09-26
2004-10-18
JAN GUNNAR GLAVE
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2005-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (PAR. 15 STATUTU SPÓŁKI)
LESZEK WALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-19
2001-11-27
DARIUSZ JAN SOŁTYSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-19
2004-10-18
DARIUSZ JAN SOŁTYSIK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-18
2012-08-21
MATS WAPPLING
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-19
2002-02-15
MIKAEL HOLM
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-19
2001-08-28
EERO MAKKONEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-19
2002-02-15
JAN GUNNAR GLAVE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-28
2001-11-27
JAN GUNNAR GLAVE
PREZES
2001-11-27
2004-10-18
JARI LANKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-19
2002-02-15
MAREK WOJCIECH MALINOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-27
2004-10-18
2001-06-19
2005-06-30
MANIFESTU LIPCOWEGO, 34, KIELCE, 25-323, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie