KRS 0000077734
REGON01044917500000
NazwaSKANSKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSKANSKA POLSKA
Data rejestracji 07 sty 2002 (23 lata temu) 07 sty 2002
Data usunięcia 11 sty 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CIEPŁA, 8, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 47200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#45 BUDOWNICTWO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #5113 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁESKANSKA CENTRAL EUROPE AB
Wspólnik
2002-01-07
2003-09-26
94400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47200000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2003-09-26
2005-01-11
94.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.200.000 ZŁ
63078288000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO - DYREKTOR ZARZĄDZAJACY, DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BERTIL SIGVARD NILSSON
DYREKTOR
2002-01-07
2003-02-12
MIKAEL LARS HOLM
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-07
2002-07-15
SVEN HARALD FJELLANDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-07
2002-07-15
PAWEŁ ROBERT BAZAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-15
2003-02-12
SVEN JAN PETTERSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-15
2005-01-11
ROMAN STANISŁAW WIECZOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-12
2005-01-11
JAN GUNNAR GLAVE
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2003-02-12
2005-01-11
2002-01-07
2005-01-11
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-07
2005-01-11
SKANSKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-07
2005-01-11
CIEPŁA, 8, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
2002-01-07
2005-01-11
45 - BUDOWNICTWO
2002-01-07
2005-01-11
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2002-01-07
2005-01-11
7420 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII
2002-01-07
2005-01-11
74 - POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2002-01-07
2005-01-11
5113 - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2002-01-07
2005-01-11
652 - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie