KRS 0000018282
NIP7490005349
REGON00451866200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA "ROLNIK SCH" W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"ROLNIK SCH" W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
Data rejestracji 21 cze 2001 (23 lata temu) 21 cze 2001
Data usunięcia 12 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PIASTOWSKA, 40, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-200, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7490005349
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIABARBARA MARIA BILIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2016-12-22
LUDWIK PODRUCZNY
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2004-11-19
ZDZISŁAW EDWARD ZYNEK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2004-11-19
STANISŁAW KASPERSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2016-12-22
MAŁGORZATA MONIKA BOŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2013-01-28
DITER JÓZEF KREMSER
Członek Organu Nadzoru
2004-11-19
2006-02-10
BARBARA ANNA BĘBENEK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-19
2019-09-12
AGATA BARBARA IZAAK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-19
2019-09-12
ZDZISŁAW EDWARD ZYNEK
Członek Organu Nadzoru
2006-02-10
2016-12-22
GABRIELA HELENA ŁUPAK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-28
2019-09-12
KONRAD KARASIEWICZ
Likwidator
2019-02-25
2019-09-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
TERESA HRYNISZAK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-21
2016-09-16
GRAŻYNA ANNA CWYNAR
ZASTĘPCA PREZESA ZARZADU
2001-06-21
2016-09-16
URSZULA MARIA JASIULEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-21
2016-09-16
URSZULA MARIA JASIULEK
PREZES ZARZĄDU
2016-09-16
2019-02-25
ANNA MARIA MALERCZYK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2016-09-16
2019-02-25
2001-06-21
2019-02-25
SPÓŁDZIELNIA "ROLNIK SCH"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie