KRS 0000052245
NIP5471922581
REGON07238207200000
NazwaFARBY POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFARBY POLSKIE
Data rejestracji 12 paź 2001 (23 lata temu) 12 paź 2001
Data usunięcia 21 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIASTOWSKA, 40, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-200, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2122Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #45 BUDOWNICTWOROBERT GOLUCH
Wspólnik
2002-06-04
2008-08-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ.
WOJCIECH TOMASZ WAWRZYNIAK
Wspólnik
2001-10-12
2002-06-04
4 (CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
MICHAŁ KAZIMIERZ SIUTA
Wspólnik
2001-10-12
2002-06-04
4 (CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
GRZEGORZ JAROSŁAW GRUSZCZYK
Wspólnik
2001-10-12
2002-06-04
4 (CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
ZBIGNIEW NANKIEWICZ
Wspólnik
2002-06-04
2017-07-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ROBERT GOLUCH
Prokurent
2002-06-04
2008-08-21
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UDZIELONYCH IM UMOCOWAŃ.
MICHAŁ KAZIMIERZ SIUTA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-12
2002-06-04
GRZEGORZ JAROSŁAW GRUSZCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-12
2002-06-04
WOJCIECH TOMASZ WAWRZYNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-12
2002-06-04
ZBIGNIEW NANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-06-04
2017-07-21
2001-10-12
2002-06-04
HIPPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-12
2002-06-04
KONWOJOWA, 57, BIELSKO-BIAŁA, 43-346, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2002-06-04
2008-08-21
BRONIEWSKIEGO, 15, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-225, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie