KRS 0000009862
REGON53061176200000
Nazwa"FK-EKSPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFK-EKSPERT
Data rejestracji 26 kwi 2001 (23 lata temu) 26 kwi 2001
Data usunięcia 21 lip 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1 MAJA, 9, OPOLE, 45-068, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 26400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEKONRAD KARASIEWICZ
Wspólnik
2004-02-25
2005-07-21
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4200,00 ZŁ.
ADAM STANISZEWSKI
Likwidator
2004-10-29
2005-07-21
KONRAD KARASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-26
2005-07-21
BARBARA POPIELAK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-26
2004-02-25
KRZYSZTOF DRZAZGA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-26
2004-02-25
ARKADIUSZ KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2005-07-21
CZESŁAW KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2005-07-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY
CZESŁAW KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-04-26
2002-08-30
LECH SEWRUK
PREZES ZARZĄDU
2002-08-30
2003-10-30
ADAM STANISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-30
2004-10-29
2001-04-26
2004-10-29
"FK-EKSPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie