KRS 0000036142
NIP7510004673
REGON00037144600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHANDLOWO-PRODUKCYJNA
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 31 mar 2022 31 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres IZYDORA MURKA, 5, ZĘBOWICE, 46-048, ZĘBOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SHP.ZEBOWICE@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 7510004673
data rejestracji 01 lis 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃKONRAD KARASIEWICZ
Likwidator
2020-10-20
2022-03-31
BARBARA MARIA RATAJ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-16
2009-01-30
BARBARA ŁUCJA DRAGON
Członek Organu Nadzoru
2004-08-16
2017-05-31
JÓZEF HENRYK KRASKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-16
2014-08-18
URSZULA AGNIESZKA MIOSGA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-16
2018-08-06
JAN KAZIMIERZ ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-16
2022-03-31
ALFRED STEFAN MIOZGA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-16
2014-08-18
GERARD STEFAN WONS
Członek Organu Nadzoru
2004-08-16
2022-03-31
LEON ADLER
Członek Organu Nadzoru
2009-01-30
2021-04-20
BARBARA MARIA RATAJ
Członek Organu Nadzoru
2017-07-13
2022-03-31
GIZELA RESPONDEK
Członek Organu Nadzoru
2017-07-13
2021-02-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
JÓZEF WALENTY NIEMIEC
PREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2017-05-31
BARBARA MARIA MICHALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2017-05-31
BARBARA ŁUCJA DRAGON
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-31
2020-10-20
BARBARA MARIA MICHALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-05-31
2020-10-20
NORBERT PAWEŁ WROBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2004-08-16
2001-09-19
2020-10-20
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie