KRS 0000012537
NIP7540335794
REGON00037175900000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHRZĄSTOWICACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHRZĄSTOWICACH
Data rejestracji 16 maj 2001 (23 lata temu) 16 maj 2001
Data usunięcia 10 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres DWORCOWA, 28, CHRZĄSTOWICE, 46-053, CHRZĄSTOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7540335794
data rejestracji 01 sty 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIRUDOLF HUBERT WIESZOŁEK
Likwidator
2018-09-27
2019-09-10
RUDOLF HUBERT WIESZOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-09
2014-06-10
MARIA STEFANIA WIĘCKOWSKA KLISZ
Członek Organu Nadzoru
2006-10-09
2019-09-10
DANUTA GRZESIAK PASSON
Członek Organu Nadzoru
2006-10-09
2014-07-28
URSZULA MARIA KNYCHAS
Członek Organu Nadzoru
2006-10-09
2018-06-14
URSZULA MARTA TALAGA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-09
2018-06-14
BERNARD ERYK KWIECIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-09
2010-07-26
ELŻBIETA DATKO
Członek Organu Nadzoru
2006-10-09
2019-09-10
IWONA RYCHLIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2014-07-28
FRANCISZEK JÓZEF WALECKO
Członek Organu Nadzoru
2006-10-09
2019-09-10
TERESA WIERZBICKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-09
2018-06-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄDU
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
DANUTA MARIA KOPYTO
PREZES ZARZĄDU
2001-05-16
2014-06-10
KONRAD KARASIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-16
2018-09-27
RUDOLF WIESZOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2014-06-10
2018-09-27
2001-05-16
2018-09-27
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie