KRS 0000192509
NIP7490007035
REGON00037069400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHANDLOWO-PRODUKCYJNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
Data rejestracji 03 lut 2004 (21 lat temu) 03 lut 2004
Data usunięcia 14 mar 2019 14 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KŁODNICKA, 45, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-206, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7490007035
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWALDEMAR IRENEUSZ MUCHA
Likwidator
2018-08-24
2019-03-14
KRYSTYNA HELENA RZEHAK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2006-06-02
JÓZEFA WILK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2006-06-02
JAN BANACH
Członek Organu Nadzoru
2014-06-02
2015-08-28
JADWIGA PACIAN
Członek Organu Nadzoru
2015-08-28
2019-03-14
ALICJA IWANECKA
Członek Organu Nadzoru
2018-09-25
2019-03-14
ZDZISŁAW URBANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-09-25
2019-03-14
MARIA SZALA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2010-04-16
LIDIA JOCHEM
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2018-09-25
DOROTA KRIEGER
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2010-04-16
ZDZISŁAW URBANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-06-02
2010-04-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW ŁĄCZNIE.
ZDZISŁAW ZYNEK
PREZES ZARZĄDU
2004-02-03
2018-08-24
2004-02-03
2018-08-24
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie