KRS 0000016031
NIP9930077266
REGON85164980700000
NazwaREGIONALNE LABORATORIUM OCENY MLEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaREGIONALNE LABORATORIUM OCENY MLEKA
Data rejestracji 31 maj 2001 (23 lata temu) 31 maj 2001
Data usunięcia 27 mar 2014 27 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRACI SAKÓW, 1, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 646000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2001-05-31
2009-10-15
PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT UDZIAŁÓW. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH
Wspólnik
2009-10-15
2014-03-27
646 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 646.000,00 ZŁ
85028219600000
MARIA LEOKADIA ZIELIŃSKA GORZULA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2001-11-09
JAN LESZEK KONSTANTY
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2001-11-09
JAN GOŁĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2003-02-17
JACEK STEFAN SAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-09
2003-02-17
ELŻBIETA JOLANTA FORNALSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-09
2003-09-29
JACEK JANUSZ ZYGUCKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2009-10-15
ZDZISŁAW ROBERT HERODECKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2009-10-15
WOJCIECH IZYDOR JANICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-17
2003-08-25
KAZIMIERZ STANISŁAW OLEARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-17
2006-07-06
JAN GOŁĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2009-10-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT
JAN WŁODZIMIERZ SAK
PREZES ZARZĄDU
2001-05-31
2009-10-15
ELŻBIETA SARKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-10-15
2013-03-19
AGNIESZKA GRODŹ
PREZES ZARZĄDU
2013-03-19
2014-03-27
2001-05-31
2014-03-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-31
2014-03-27
REGIONALNE LABORATORIUM OCENY MLEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-31
2014-03-27
BRACI SAKÓW, 1, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
2011-09-22
2014-03-27
3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2011-09-22
2014-03-27
3812Z - ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
2011-09-22
2014-03-27
3821Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2011-09-22
2014-03-27
3822Z - PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
2011-09-22
2014-03-27
3900Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
2011-09-22
2014-03-27
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2011-09-22
2014-03-27
2013Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH
2011-09-22
2014-03-27
2014Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH
2011-09-22
2014-03-27
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2011-09-22
2014-03-27
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie