KRS 0000978761
NIP6412546639
REGON38296315900000
NazwaPOWER-AUTOMATION 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOWER-AUTOMATION 2
Data rejestracji 24 cze 2022 (2 lata temu) 24 cze 2022
Data usunięcia 31 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA WILKA, 8A, RUDA ŚLĄSKA, 41-705, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYGUY WYNENDAELE
Beneficjent
YVES WILLY WEYTS
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ JAN ROLLING
zgłaszający - członek zarządu
YVES WILLY WEYTS
Beneficjent
TOMASZ JAN ROLLING
Beneficjent
V.M.A.
Wspólnik
2022-06-24
2022-10-31
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.900,00 ZŁ
GUY WYNENDAELE
Beneficjent
ZAJMOWANE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓREJ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NALEŻĄ DO ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI PUBLICZNEJ CFE SA (NOTOWANEJ NA EURONEXT BRUSSELS STOCK MARKET).
YVES WILLY WEYTS
Beneficjent
ZAJMOWANE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓREJ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NALEŻĄ DO ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI PUBLICZNEJ CFE SA (NOTOWANEJ NA EURONEXT BRUSSELS STOCK MARKET).
TOMASZ JAN ROLLING
Beneficjent
ZAJMOWANE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓREJ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NALEŻĄ DO ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI PUBLICZNEJ CFE SA (NOTOWANEJ NA EURONEXT BRUSSELS STOCK MARKET).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GUY WYNENDAELE
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-06-24
2022-10-31
TOMASZ JAN ROLLING
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-06-24
2022-10-31
YVES WILLY WEYTS
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-06-24
2022-10-31
2022-06-24
2022-10-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-06-24
2022-10-31
POWER-AUTOMATION 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-06-24
2022-10-31
UL. FRANCISZKA WILKA, 8A, RUDA ŚLĄSKA, 41-705, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
2022-06-24
2022-10-31
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2022-06-24
2022-10-31
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
2022-06-24
2022-10-31
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2022-06-24
2022-10-31
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2022-06-24
2022-10-31
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2022-06-24
2022-10-31
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
2022-06-24
2022-10-31
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2022-06-24
2022-10-31
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2022-06-24
2022-10-31
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2022-06-24
2022-10-31
78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie