KRS 0000668723
NIP6443525354
REGON36679507100000
NazwaROLLING-ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaROLLING-ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 15 mar 2017 (8 lat temu) 15 mar 2017
Data usunięcia 23 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MARIACKA, 1, SOSNOWIEC, 41-205, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@ROLLING-ROBOTICS.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCHWspólnik
2017-03-15
2022-12-23
36671162500000
RAFAŁ ANTONI GŁĄB
Wspólnik
2017-03-15
2017-06-23
TOMASZ JAN ROLLING
Wspólnik
2017-06-23
2022-01-24
V.M.A.
Wspólnik
2022-01-24
2022-12-23
TOMASZ JAN ROLLING
zgłaszający - członek zarządu
YVES WILLY WEYTS
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ JAN ROLLING
Beneficjent
YVES WILLY WEYTS
Beneficjent
GUY WYNENDAELE
Beneficjent
TOMASZ JAN ROLLING
Beneficjent
ZAJMOWANE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓREJ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NALEŻĄ DO ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI PUBLICZNEJ CFE SA (NOTOWANEJ NA EURONEXT BRUSSELS STOCK MARKET).
YVES WILLY WEYTS
Beneficjent
ZAJMOWANE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓREJ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NALEŻĄ DO ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI PUBLICZNEJ CFE SA (NOTOWANEJ NA EURONEXT BRUSSELS STOCK MARKET).
GUY WYNENDAELE
Beneficjent
ZAJMOWANE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓREJ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NALEŻĄ DO ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI PUBLICZNEJ CFE SA (NOTOWANEJ NA EURONEXT BRUSSELS STOCK MARKET).
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2017-03-15
2022-12-23
36671162500000
2017-03-15
2020-11-05
UL. DALEKA, 7, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie