KRS 0000666819
NIP6412539088
REGON36670626800000
NazwaPOWER-AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOWER-AUTOMATION
Data rejestracji 03 mar 2017 (8 lat temu) 03 mar 2017
Data usunięcia 31 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA WILKA, 8A, RUDA ŚLĄSKA, 41-705, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓWKRZYSZTOF JACEK NOCOŃ
Wspólnik
2017-03-03
2022-05-20
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00;-ZŁ
V.M.A.
Wspólnik
2022-05-20
2022-10-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF JACEK NOCOŃ
zgłaszający - członek zarządu
GUY WYNENDAELE
Beneficjent
YVES WILLY WEYTS
Beneficjent
KRZYSZTOF JACEK NOCOŃ
Beneficjent
IZABELA MAGDALENA SOLECKA
Prokurent
2019-08-30
2022-10-31
PROKURA ODDZIELNA
GUY WYNENDAELE
Beneficjent
ZAJMOWANE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI WNIOSKODAWCY, KTÓREJ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NALEŻĄ DO ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI PUBLICZNEJ CFE SA (NOTOWANEJ NA EURONEXT BRUSSELS STOCK MARKET).
YVES WILLY WEYTS
Beneficjent
ZAJMOWANE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI WNIOSKODAWCY, KTÓREJ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NALEŻĄ DO ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI PUBLICZNEJ CFE SA (NOTOWANEJ NA EURONEXT BRUSSELS STOCK MARKET).
KRZYSZTOF JACEK NOCOŃ
Beneficjent
ZAJMOWANE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI WNIOSKODAWCY, KTÓREJ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NALEŻĄ DO ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI PUBLICZNEJ CFE SA (NOTOWANEJ NA EURONEXT BRUSSELS STOCK MARKET).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF JACEK NOCOŃ
PREZES ZARZĄDU
2017-03-03
2022-10-31
2017-03-03
2022-10-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-03-03
2022-10-31
POWER-AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-03-03
2022-10-31
UL. FRANCISZKA WILKA, 8A, RUDA ŚLĄSKA, 41-705, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
2017-03-03
2022-10-31
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2017-03-03
2022-10-31
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2017-03-03
2022-10-31
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2017-03-03
2022-10-31
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2017-03-03
2022-10-31
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2017-03-03
2022-10-31
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2017-03-03
2022-10-31
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
2017-03-03
2022-10-31
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2017-03-03
2022-10-31
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2017-03-03
2022-10-31
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie