KRS 0000779753
NIP6412546639
REGON38296315900000
NazwaPOWER-AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPOWER-AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 29 mar 2019 (5 lat temu) 29 mar 2019
Data usunięcia 01 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. FRANCISZKA WILKA, 8A, RUDA ŚLĄSKA, 41-705, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYGUY WYNENDAELE
Beneficjent
YVES WILLY WEYTS
Beneficjent
TOMASZ JAN ROLLING
Beneficjent
YVES WILLY WEYTS
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ JAN ROLLING
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2019-03-29
2022-08-01
36670626800000
IZABELA MAGDALENA SOLECKA
Wspólnik
2019-03-29
2022-03-24
KRZYSZTOF JACEK NOCOŃ
Wspólnik
2019-03-29
2022-03-24
ARKADIUSZ KIJEWSKI
Wspólnik
2019-03-29
2022-03-24
RAFAŁ ANTONI GŁĄB
Wspólnik
2019-03-29
2022-03-24
V.M.A.
Wspólnik
2022-03-24
2022-08-01
GUY WYNENDAELE
Beneficjent
ZAJMOWANE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓREJ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NALEŻĄ DO ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI PUBLICZNEJ CFE SA (NOTOWANEJ NA EURONEXT BRUSSELS STOCK MARKET).
YVES WILLY WEYTS
Beneficjent
ZAJMOWANE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓREJ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NALEŻĄ DO ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI PUBLICZNEJ CFE SA (NOTOWANEJ NA EURONEXT BRUSSELS STOCK MARKET).
TOMASZ JAN ROLLING
Beneficjent
ZAJMOWANE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓREJ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NALEŻĄ DO ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI PUBLICZNEJ CFE SA (NOTOWANEJ NA EURONEXT BRUSSELS STOCK MARKET).
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2019-03-29
2022-08-01
36670626800000
2019-03-29
2022-08-01
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-03-29
2022-08-01
POWER-AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-03-29
2022-08-01
UL. FRANCISZKA WILKA, 8A, RUDA ŚLĄSKA, 41-705, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
2019-03-29
2022-08-01
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2019-03-29
2022-08-01
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
2019-03-29
2022-08-01
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2019-03-29
2022-08-01
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2019-03-29
2022-08-01
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2019-03-29
2022-08-01
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
2019-03-29
2022-08-01
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2019-03-29
2022-08-01
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2019-03-29
2022-08-01
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2019-03-29
2022-08-01
78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie