KRS 0000771756
NIP6443547634
REGON38257195600000
NazwaVMA R.ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVMA R.ROBOTICS
Data rejestracji 13 lut 2019 (6 lat temu) 13 lut 2019
Data usunięcia 26 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CICHA, 20, KATOWICE, 40-116, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJGUY WYNENDAELE
Beneficjent
GUY WYNENDAELE
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ JAN ROLLING
zgłaszający - członek zarządu
YVES WEYTS
Beneficjent
TOMASZ JAN ROLLING
Wspólnik
2019-02-13
2022-03-24
9800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 490.000 ZŁ
V.M.A
Wspólnik
2019-12-04
2022-10-26
20000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
GUY WYNENDAELE
Beneficjent
ZAJMOWANE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓREJ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NALEŻĄ DO ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI PUBLICZNEJ CFE SA (NOTOWANEJ NA EURONEXT BRUSSELS STOCK MARKET).
YVES WEYTS
Beneficjent
ZAJMOWANE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓREJ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE NALEŻĄ DO ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI PUBLICZNEJ CFE SA (NOTOWANEJ NA EURONEXT BRUSSELS STOCK MARKET).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE-JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY A ORAZ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY B
TOMASZ JAN ROLLING
PREZES ZARZĄDU
2019-02-13
2019-12-04
TOMASZ JAN ROLLING
PREZES ZARZĄDU- CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY A
2019-12-04
2022-10-26
YVES WEYTS
CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY B
2019-12-04
2022-10-26
GUY WYNENDAELE
CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY B
2019-12-04
2022-10-26
2019-02-13
2019-12-04
VMA RROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-02-13
2019-12-04
UL. DALEKA, 7, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie