KRS 0000820388
NIP8883143770
REGON38511983700000
NazwaEKO-BRZEŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKO-BRZEŚĆ
Data rejestracji 20 gru 2019 (5 lat temu) 20 gru 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 1, BRZEŚĆ KUJAWSKI, 87-880, BRZEŚĆ KUJAWSKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5150100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8412Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHTOMASZ RAFAŁ CHYMKOWSKI
Beneficjent
KAROLINA FAUSTYNA FILIPIAK
zgłaszający - członek zarządu
GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI
Wspólnik
2019-12-20
51 501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 150 100,00 ZŁ
910866815
KATARZYNA DAGMARA ŚLIWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-12-20
PRZEMYSŁAW ZIEMECKI
Członek Organu Nadzoru
2019-12-20
2022-02-08
JOANNA KOZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-12-20
2021-07-30
DARIA JOANNA GÓRNIAK DZIOBA
Członek Organu Nadzoru
2021-07-30
IWONA DAROSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2022-02-08
2023-04-03
KAROLINA FAUSTYNA FILIPIAK
Członek Organu Nadzoru
2023-04-03
TOMASZ RAFAŁ CHYMKOWSKI
Beneficjent
ORGAN WYKONAWCZY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI, KTÓRA POSIADA CAŁOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI LICZY OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW. GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO.
KATARZYNA AFELTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2019-12-20
2023-04-03
KAROLINA FAUSTYNA FILIPIAK
P.O. PREZESA ZARZĄDU, ODDELEGOWANA Z RADY NADZORCZEJ NA CZAS OZNACZONY 6 MIESIECY, TJ. OD DNIA 03.03.2023 R. DO 03.09.2023 R.
2023-04-03
2023-09-01
KAROLINA FAUSTYNA FILIPIAK
P.O. PREZESA ZARZĄDU, ODDELEGOWANA Z RADY NADZORCZEJ NA CZAS OZNACZONY 6 MIESIĘCY, TJ. OD DNIA 04.09.2023 R. DO 04.03.2024 R.
2023-09-01
2024-03-05
KAROLINA FAUSTYNA FILIPIAK
P.O. PREZESA ZARZĄDU, ODDELEGOWANA Z RADY NADZORCZEJ NA CZAS OZNACZONY 6 MIESIĘCY, TJ. OD DNIA 05.03.2024 R. DO 05.09.2024 R.
2024-03-05
2024-09-17
KAROLINA FAUSTYNA FILIPIAK
P.O. PREZESA ZARZĄDU, ODDELEGOWANA Z RADY NADZORCZEJ NA CZAS OZNACZONY 6 MIESIĘCY, TJ. OD DNIA 06.09.2024 R. DO 06.03.2025 R.
2024-09-17
2019-12-20
2020-12-15
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 1, BRZEŚĆ KUJAWSKI, 87-880, BRZEŚĆ KUJAWSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie