KRS 0000753942
NIP6182178958
REGON38160731000000
Nazwa"ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Data rejestracji 18 paź 2018 (6 lat temu) 18 paź 2018
Data usunięcia 29 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CZĘSTOCHOWSKA, 140, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3030Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2811Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2813Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK #2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3316Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNWspólnik
2018-10-18
2022-09-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
25065866800000
BOGUSŁAW STANISŁAW WILCZYŃSKI
Prokurent
2019-05-22
2021-08-05
PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MARCIN BRUSKE
Likwidator
2021-08-05
2022-09-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOGDAN JAN KARCZMARZ
PREZES ZARZĄDU
2018-10-18
2019-08-29
PIOTR PAWEŁ KUŹBIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-18
2020-06-15
JAROSŁAW SŁOWOMIR SZPAK
PREZES ZARZĄDU
2020-06-09
2020-08-04
PATRIK JACEK KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2020-08-04
2020-11-30
MARCIN BRUSKE
PREZES ZARZĄDU
2020-11-30
2021-08-05
2018-10-18
2019-03-18
ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-03-18
2021-08-05
"ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie