KRS 0000334644
NIP5922141734
REGON22036277300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 07 sie 2009 (15 lat temu) 07 sie 2009
Data usunięcia 18 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres DROGOWCÓW, 7, SKARSZEWY, 83-250, SKARSZEWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5922141734
data rejestracji 25 sty 2007
status Czynny
66175013250000000037291803
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
71175013250000000013844194
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
93175013250000000011505031
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
52160014621087028500000019
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMZDZISŁAW JAROSŁAW KULPAN
zgłaszający - członek zarządu
PATRIK JACEK KOWALCZYK
zgłaszający - członek zarządu
MARKUS HARGASSNER
Beneficjent
1978-12-09
ANTON HARGASSNER
Beneficjent
1982-07-23
Wspólnik
2009-08-07
2022-02-18
22079548900000
RADOSŁAW SIŁKOWSKI
Wspólnik
2009-08-07
2022-02-18
ZDZISŁAW JAROSŁAW KULPAN
Wspólnik
2009-08-07
2022-02-18
MARKUS HARGASSNER
Beneficjent
PAN MARKUS HARGASSNER JEST UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE HARGASSNER HOLDING GMBH, POSIADAJĄCYM 10% UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE, ORAZ POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MHAH GMBH, KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HARGASSNER HOLDING GMBH. SPÓŁKA HARGASSNER HOLDING GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HARGASSNER HOLDING POLSKA SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 74,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HT HEIZTECHNIK SP. Z O.O.
ANTON HARGASSNER
Beneficjent
PAN ANTON HARGASSNER JEST UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE HARGASSNER HOLDING GMBH, POSIADAJĄCYM 10% UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE, ORAZ POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MHAH GMBH, KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HARGASSNER HOLDING GMBH. SPÓŁKA HARGASSNER HOLDING GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HARGASSNER HOLDING POLSKA SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 74,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HT HEIZTECHNIK SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
Członek Organu Reprezentacji
2009-08-07
2022-02-18
22079548900000
2009-08-07
2009-08-10
HEIZTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Wdrożenie nowej technologii produkcji kotłów grzewczych.
7 000 000,00 zł
2 550 000,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
4.3. Kredyt technologiczny
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie