KRS 0000681708
NIP5020115252
REGON36751443000000
NazwaMSS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMSS POLAND
Data rejestracji 07 cze 2017 (7 lat temu) 07 cze 2017
Data usunięcia 25 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOLONIALNA, 13A, CHOCIANÓW, 59-140, CHOCIANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUMARK ALBERTUS SMULDERS
Wspólnik
2017-06-07
2021-08-25
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
PAULINA JADWIGA BOCHNACKA
Wspólnik
2017-06-07
2021-08-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JAN TADEUSZ DANISZEWSKI
Prokurent
2017-06-07
2019-11-15
SAMOISTNA
JAN TADEUSZ DANISZEWSKI
Likwidator
2019-11-15
2021-08-25
PAULINA JADWIGA BOCHNACKA
Beneficjent
MARK ALBERTUS SMULDERS
Beneficjent
JAN TADEUSZ DANISZEWSKI
reprezentant
PAULINA JADWIGA BOCHNACKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARK ALBERTUS SMULDERS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA SIĘ ON Z PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARK ALBERTUS SMULDERS
PREZES ZARZĄDU
2017-06-07
2019-11-15
PAULINA JADWIGA BOCHNACKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-06-07
2019-11-15
2017-06-07
2019-11-15
MSS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-06-07
2017-07-04
UL. KOLONIALNA, 13A, CHOCIANÓW, 59-400, CHOCIANÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie