KRS 0000244183
NIP9281951587
REGON08003772000000
Nazwa"RUMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRUMA
Data rejestracji 31 paź 2005 (19 lat temu) 31 paź 2005
Data usunięcia 30 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZGORZELECKA, 74, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃTECHNIC JOBS B.V.
Wspólnik
2005-10-31
2013-04-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
WIOLETTA RENATA ŻOŁYŃSKA PALCZEWSKA
Likwidator
2012-10-30
2013-04-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI DO 100000,00 ZŁ; - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI POWYŻEJ 100000,00 ZŁ.
MARK ALBERTUS SMULDERS
PREZES ZARZĄDU
2005-10-31
2011-01-26
ROBERT WALDEMAR HENDZEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-31
2012-10-30
WOLF RUDIGER UNTERBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-31
2008-02-12
CORNELIS JAN NIEUWENHUIS
PREZES ZARZĄDU
2011-01-26
2011-08-31
MARK ALBERTUS SMULDERS
PREZES ZARZĄDU
2011-08-31
2012-10-30
2005-10-31
2012-10-30
"RUMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-31
2011-08-31
OKRZEI, 104, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie