KRS 0000435175
NIP7831691660
REGON30219745700000
NazwaRPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRPM
Data rejestracji 04 paź 2012 (12 lat temu) 04 paź 2012
Data usunięcia 16 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SAMUELA LINDEGO, 6, POZNAŃ, 60-573, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEHENDRIK ROBERT COLENBRANDER
Wspólnik
2012-10-04
2020-06-16
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 000,00 ZŁ
M.S.I.BEHEER B.V.
Wspólnik
2013-05-14
2020-06-16
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 950,00 ZŁ
PIOTR HENRYK BIAŁECKI
Wspólnik
2012-10-04
2020-06-16
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 050,00 ZŁ
MARK ALBERTUS SMULDERS
Wspólnik
2012-10-04
2013-05-14
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 950,00 ZŁ
HENDRIK ROBERT COLENBRANDER
Likwidator
2019-04-04
2020-06-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ ŁĄCZNE DZIAŁANIE KTÓREGOKOLWIEK CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
HENDRIK ROBERT COLENBRANDER
PREZES ZARZĄDU
2012-10-04
2019-04-04
2012-10-04
2019-04-04
RPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-04
2013-09-19
LANGIEWICZA, 4, POZNAŃ, 61-502, POZNAŃ, POLSKA
2013-09-19
2017-06-16
SIKORSKIEGO, 39, POZNAŃ, 61-536, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie