KRS 0000207984
NIP7661403945
REGON57027367600000
NazwaSMULDERS STEELCONSTRUCTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSMULDERS STEELCONSTRUCTIONS POLAND
Data rejestracji 24 maj 2004 (20 lat temu) 24 maj 2004
Data usunięcia 04 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOLONIALNA, 13A, CHOCIANÓW, 59-140, CHOCIANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7661403945
data rejestracji 01 sty 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMMARK ALBERTUS SMULDERS
Prokurent
2008-12-11
2012-01-17
PROKURA SAMOISTNA
SIEGMUND STANISLAW ZASADA
Prokurent
2004-05-24
2008-12-11
ODDZIELNA
PIOTR GRZEGORZ SMUGA
Likwidator
2021-11-29
2022-10-04
GIJSBERTHA MARTINA LIVINA IJPKJE SMULDERS-PAIJMANS
Beneficjent
1947-09-01
PIOTR GRZEGORZ SMUGA
reprezentant
"SMULDERS BEHEER"B.V.
Wspólnik
2004-05-24
2010-02-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
SMULDERS GROEP B.V.
Wspólnik
2010-02-26
2010-11-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
STEEL EQUITY FUND B.V.
Wspólnik
2010-11-10
2021-03-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
GS HOLDCO B.V.
Wspólnik
2021-03-23
2022-10-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
GIJSBERTHA MARTINA LIVINA IJPKJE SMULDERS-PAIJMANS
Beneficjent
UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POŚREDNIE POPRZEZ INNE SPÓŁKI HANDLOWE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
ALBERTUS SILVESTER SMULDERS
PREZES ZARZĄDU
2004-05-24
2011-09-06
MARK ALBERTUS SMULDERS
PREZES ZARZĄDU
2011-09-06
2019-07-17
IVO HARTMAN
PREZES ZARZĄDU
2019-07-17
2021-11-29
2004-05-24
2021-11-29
"SMULDERS STEELCONSTRUCTIONS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-24
2021-05-05
14 LUTEGO, 26/30, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie