KRS 0000195719
NIP5771004122
REGON27242315500000
Nazwa"STAKOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTAKOPOL
Data rejestracji 24 lut 2004 (21 lat temu) 24 lut 2004
Data usunięcia 31 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARTYZANTÓW, 21, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWMONIKA ANNA ROZUMEK
Prokurent
2014-01-16
2018-10-31
PROKURA SAMOISTNA
PAULINA JADWIGA BOCHNACKA
Prokurent
2008-09-26
2014-01-16
PROKURA SAMOISTNA
CONEXX HOLDING NEDERLAND B.V.
Wspólnik
2004-02-24
2018-10-31
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.
JAN DE KEIZER
PREZES
2004-02-24
2006-04-20
JAN DE KEIZER
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-20
2008-09-26
JAN DE KEIZER
PREZES ZARZĄDU
2008-09-26
2018-10-31
ADAM ALEKSANDER KRÓLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-20
2008-09-26
PIETER KLAAS REIJNE
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-23
2018-10-31
1956-10-10
2004-02-24
2018-10-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-24
2018-10-31
"STAKOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-24
2018-10-31
PARTYZANTÓW, 21, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA
2011-04-08
2018-10-31
4672Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
2011-04-08
2018-10-31
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2011-04-08
2018-10-31
3311Z - NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
2013-11-04
2018-10-31
4677Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2013-11-04
2018-10-31
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2013-11-04
2018-10-31
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie