KRS 0000175016
NIP5771869520
REGON15213225800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO NOWY MYSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO NOWY MYSTAL LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 07 paź 2003 (21 lat temu) 07 paź 2003
Data usunięcia 16 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARTYZANTÓW, 21, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#271 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #272 PRODUKCJA RUR #275 ODLEWNICTWO METALI #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #371 ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #5152 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5157 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCHEVGENY KLEYNATOVSKIY
Wspólnik
2003-10-07
2004-01-15
100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 50.000,00 ZŁ
SPÓŁKA AKCYJNA OTWARTA "AŁTAJSKIEGO ZAKŁADU BUDOWY WAGONÓW" Z SIEDZIBĄ W NOWOAŁTAJSKU, FEDERACJA ROSYJSKA
Wspólnik
2004-01-15
2004-05-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
Wspólnik
2004-05-05
2006-01-04
8000 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000.000 ZŁ
27806296500000
KREMENCZUCKA FABRYKA ODLEWU STALI JAWNA SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2006-01-04
2017-02-16
8000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000.000,00 ZŁ
ALEKSANDRA PACHO
Powiernik
2009-04-28
2017-02-16
JAROSŁAW MAREK FILAWSKI
Kurator
2009-03-13
2017-02-16
ALEKSANDER SOTSENKO
Prokurent
2004-07-07
2004-12-27
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
EVGENY KLEYNATOVSKIY
PREZES ZARZĄDU
2003-10-07
2004-05-05
SERGEY GRITSAN
PREZES ZARZĄDU
2004-05-05
2005-12-16
OLEXANDR SOTSENKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-27
2007-08-31
ANTONINA OREL
PREZES ZARZĄDU
2005-12-16
2006-03-28
ANATOLIY TSERTSEK
PREZES ZARZĄDU
2006-03-28
2007-02-27
YEVHENIY SMYSHLYAYEV
PREZES ZARZĄDU
2007-02-27
2008-09-26
2003-10-07
2009-06-22
PRZEDSIĘBIORSTWO NOWY MYSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie