KRS 0000187359
NIP5771872597
REGON15215419400000
NazwaCYNK-ŻAR ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCYNK-ŻAR ENERGIA
Data rejestracji 03 lut 2004 (21 lat temu) 03 lut 2004
Data usunięcia 19 lut 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARTYZANTÓW, 21, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJLESZEK PIOTR RAK
Wspólnik
2004-02-03
2010-02-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
JOLANTA ZOFIA RAK
Wspólnik
2004-02-03
2010-02-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
HELENA JANINA KOWALCZYK
Wspólnik
2004-02-03
2010-02-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ, W TYM 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z CÓRKĄ EWĄ ŻAK.
JANUSZ KRZYSZTOF KOWALCZYK
Wspólnik
2004-02-03
2009-03-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
EWA ŻAK
Wspólnik
2009-03-09
2010-02-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MATKĄ HELENĄ KOWALCZYK.
JANUSZ KRZYSZTOF KOWALCZYK
Prokurent
2006-10-25
2009-03-09
SAMOISTNA
LESZEK PIOTR RAK
Prokurent
2006-10-25
2009-03-09
SAMOISTNA
ANNA STAROWICZ PIECUCH
Likwidator
2009-03-09
2010-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JOLANTA ZOFIA RAK
PREZES ZARZĄDU
2004-02-03
2009-03-09
HELENA JANINA KOWALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-03
2009-03-09
2004-02-03
2009-03-09
CYNK-ŻAR ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie