KRS 0000665913
NIP7851803085
REGON36665162700000
NazwaH4 GROUP HAWRYLUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaH4 GROUP HAWRYLUK
Data rejestracji 27 lut 2017 (8 lat temu) 27 lut 2017
Data usunięcia 07 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ZACHODNIA, 32, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6201 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6920 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7219 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIAMONIKA HYŻYK
Wspólnik
2017-02-27
2018-12-12
SYLWIA ALDONA HYŻYK
Wspólnik
2017-02-27
2018-12-12
ADAM HAWRYLUK
Wspólnik
2017-02-27
2018-12-12
ARTUR HAWRYLUK
Wspólnik
2018-12-12
2020-02-07
BARTOSZ HYŻYK
Wspólnik
2018-12-12
2020-02-07
WIESŁAW HYŻYK
Wspólnik
2018-12-12
2020-02-07
ARTUR HAWRYLUK
Likwidator
2019-07-17
2020-02-07
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
ADAM HAWRYLUK
Członek Organu Reprezentacji
2017-02-27
2018-12-12
ARTUR HAWRYLUK
Członek Organu Reprezentacji
2018-12-12
2019-07-17
2017-02-27
2019-07-17
H4 GROUP HAWRYLUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie