KRS 0000343180
NIP7851738672
REGON30033790200000
NazwaEVEREST DEVELOPMENT HAWRYLUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaEVEREST DEVELOPMENT HAWRYLUK
Data rejestracji 01 gru 2009 (15 lat temu) 01 gru 2009
Data usunięcia 05 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres CHOPINA, 1 J, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7851738672
data rejestracji 10 lip 2006
status Czynny
64102041600000200201296938
PKO Oddział 1 w Śremie
ul. Mickiewicza 85 63-100 śremski POLSKA
74105015751000009032978786
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOPIOTR ŚLEDŹ
Beneficjent
PIOTR ŚLEDŹ
zgłaszający - członek zarządu
ARTUR HAWRYLUK
Wspólnik
2009-12-01
2019-11-22
PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ
Wspólnik
2009-12-01
2015-12-23
Wspólnik
2015-12-23
2016-09-15
30240960000000
Wspólnik
2016-09-15
2023-02-08
30240960000000
ARTUR HAWRYLUK
Wspólnik
2019-11-22
2021-01-29
ARTUR HAWRYLUK
Wspólnik
2021-01-29
2023-07-05
Wspólnik
2023-02-08
2023-07-05
30240960000000
PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ
Prokurent
2013-01-28
2023-07-05
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ DWORCZAK
Prokurent
2013-01-28
2023-07-05
PROKURA SAMOISTNA
ARLETA MICHALAK
Prokurent
2021-09-06
2023-07-05
PROKURENT SAMOISTNY
PIOTR ŚLEDŹ
Beneficjent
100% WSPÓLNIK W SPÓŁCE Z O.O. BĘDĄCEJ 75 % WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ
ARTUR HAWRYLUK
Członek Organu Reprezentacji
2009-12-01
2019-11-22
Członek Organu Reprezentacji
2019-11-22
2021-01-29
30231749900000
ARTUR HAWRYLUK
Członek Organu Reprezentacji
2021-01-29
2023-07-05
2009-12-01
2019-11-22
EVEREST DEVELOPMENT HAWRYLUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-11-22
2021-01-29
EVEREST DEVELOPMENT HAWRYLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2009-12-01
2010-07-23
CHŁAPOWSKIEGO, 1, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie