KRS 0000648261
NIP7692226697
REGON36597439200000
NazwaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "WOLA-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "WOLA-MED"
Data rejestracji 01 gru 2016 (8 lat temu) 01 gru 2016
Data usunięcia 26 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 11, WOLA WIĄZOWA, 97-438, RUSIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARKADIUSZ HIBNER
Wspólnik
2016-12-01
2017-04-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2017-04-12
2021-05-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
34147718100000
ALEKSANDRA PUSKARZ KUSA
Prokurent
2017-04-12
2021-05-26
PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ANDRZEJ ZIELIŃSKI
Prokurent
2017-04-12
2021-05-26
PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
DOROTA KRUSZEWSKA
Prokurent
2017-04-12
2021-05-26
PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, PRZY POWOŁANIU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU, A W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ARKADIUSZ HIBNER
PREZES ZARZĄDU
2016-12-01
2017-04-12
MAREK FRANCISZEK MALESZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-12
2021-05-26
BEATA DOMASZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-12
2021-05-26
2016-12-01
2021-05-26
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-01
2021-05-26
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "WOLA-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-01
2021-05-26
11, WOLA WIĄZOWA, 97-438, RUSIEC, POLSKA
2016-12-01
2021-05-26
8622Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
2016-12-01
2021-05-26
8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
2016-12-01
2021-05-26
8623Z - PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
2016-12-01
2021-05-26
8690A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
2016-12-01
2021-05-26
8690C - PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
2016-12-01
2021-05-26
8690D - DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
2016-12-01
2021-05-26
8690E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-12-01
2021-05-26
9313Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
2016-12-01
2021-05-26
9604Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
2016-12-01
2021-05-26
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie