KRS 0000635199
NIP5223070684
REGON36536115200000
NazwaACE 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaACE 11
Data rejestracji 06 wrz 2016 (8 lat temu) 06 wrz 2016
Data usunięcia 27 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5223070684
data rejestracji 01 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIWspólnik
2016-09-06
2017-03-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
12108294900000
ACTEEUM POLAND B.V.
Wspólnik
2017-03-01
2022-10-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ JAKUB SZEWCZYK
Likwidator
2019-09-17
2022-10-27
TOMASZ JAKUB SZEWCZYK
Beneficjent
ARNE BONGENAAR
Beneficjent
TOMASZ JAKUB SZEWCZYK
reprezentant
HENRIK STIG MØLLER
Beneficjent
TOMASZ JAKUB SZEWCZYK
Beneficjent
TOMASZ SZEWCZYK POSIADA 100% UDZIAŁÓW W EDESSA 1 SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 33,33 UDZIAŁÓW W ACTEEUM POLAND B.V., KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE ACE 11 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ARNE BONGENAAR
Beneficjent
ARNE BONGENAAR POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SOLNA B.V., KTÓRA POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W ACTEEUM POLAND B.V., KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI ACE 11 SP. Z O.O.W LIKWIDACJI
HENRIK STIG MØLLER
Beneficjent
HENRIK STIG MØLLER JEST BENEFICJENTEM NORDKROG TRUST, KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W CARDAMINE INVESTMENTS LIMITED, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W PONGO B.V.. SPÓŁKA PONGO B.V. POSIADA 33,34% UDZIAŁÓW W ACTEEUM POLAND B.V., KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI ACE 11 SP. Z O.O.W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
TOMASZ JAKUB SZEWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-09-06
2019-09-17
2016-09-06
2019-09-17
ACE 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-09-06
2017-03-01
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie