KRS 0000617289
NIP7642672319
REGON36416260500000
Nazwa"INVESTBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINVESTBUD
Data rejestracji 12 maj 2016 (8 lat temu) 12 maj 2016
Data usunięcia 02 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. POZNAŃSKA, 28A, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@INVESTBUD24.PL
Dane podatkowe
NIP 7642672319
data rejestracji 06 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWANNA ALEKSANDRA STOKŁOSA
Wspólnik
2016-05-12
2017-02-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
HENRYK TADEUSZ STOKŁOSA
Wspólnik
2017-02-20
2019-09-02
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.500,00 ZŁ
ŁUKASZ STOKŁOSA
Wspólnik
2017-02-20
2019-09-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
SŁAWOMIR CYGANEK
Wspólnik
2017-02-20
2019-09-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
TOMASZ STOKŁOSA
Wspólnik
2017-02-20
2019-09-02
425 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 212.500,00 ZŁ
Wspólnik
2017-06-02
2018-11-29
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
57021099000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
ANNA ALEKSANDRA STOKŁOSA
PREZES ZARZĄDU
2016-05-12
2017-03-15
NATALIA JADWIGA SOBIESZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-03-15
2019-09-02
MICHALINA BARAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-15
2018-08-06
ŁUKASZ SCHEDLER
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-03-27
2019-09-02
JOANNA AGNIESZKA SKIERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-06
2019-09-02
2016-05-12
2017-03-15
"NAD ROZLEWISKIEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-12
2017-03-15
86, DOBRZYCA, 64-930, SZYDŁOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie