KRS 0000611363
NIP5272576544
REGON14145050900000
NazwaTALA INVESTMENTS SELP MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTALA INVESTMENTS SELP MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 05 kwi 2016 (8 lat temu) 05 kwi 2016
Data usunięcia 22 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 3, POZNAŃ, 61-894, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5272576544
data rejestracji 20 cze 2008
status Czynny
23160011271849160240000002
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
97160014621849160240000016
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
50160011271849160240000001
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASELP CAKE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU
Wspólnik
2016-04-05
2018-02-22
Wspólnik
2016-04-05
2018-02-22
12256745900000
ANN OCTAVIA PETERS
Beneficjent
1969-02-25
KATARZYNA ANNA STEINER
Beneficjent
MAGDALENA SZULC
Beneficjent
KATARZYNA ANNA STEINER
zgłaszający - członek zarządu
ANN OCTAVIA PETERS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
KATARZYNA ANNA STEINER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
MAGDALENA SZULC
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ SELP MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU DZIAŁĄJĄCA POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: KATARZYNA STEINER, MAGDALENA SZULC I ANDREW PILSWORTH.
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-05
2018-02-22
12256745900000
2016-04-05
2016-04-28
PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 5, POZNAŃ, 61-894, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie