KRS 0000604397
NIP5272495018
REGON14037909200000
NazwaFLORETTE INVESTMENTS SELP MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaFLORETTE INVESTMENTS SELP MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 mar 2016 (9 lat temu) 01 mar 2016
Data usunięcia 12 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 3, POZNAŃ, 61-894, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5272495018
data rejestracji 30 sty 2006
status Czynny
08160014620008829168957021
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
13160010840004050168957001
BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1
ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA
55160010840004050168957021
BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1
ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2016-03-01
2018-02-12
12256745900000
SELP MED SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE
Wspólnik
2016-03-01
2018-02-12
KATARZYNA ANNA STEINER
Beneficjent
ANN OCTAVIA PETERS
Beneficjent
1969-02-25
MAGDALENA SZULC
Beneficjent
KATARZYNA ANNA STEINER
zgłaszający - członek zarządu
KATARZYNA ANNA STEINER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ANN OCTAVIA PETERS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
MAGDALENA SZULC
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ SELP MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: KATARZYNA STEINER, MAGDALENA SZULC I ANDREW PILSWORTH.
Członek Organu Reprezentacji
2016-03-01
2018-02-12
12256745900000
2016-03-01
2016-03-23
PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 5, POZNAŃ, 61-894, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie