KRS 0000604930
NIP7792208003
REGON63449859000000
NazwaQUENDIS SELP MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaQUENDIS SELP MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 mar 2016 (9 lat temu) 01 mar 2016
Data usunięcia 12 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 3, POZNAŃ, 61-894, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7792208003
data rejestracji 01 sie 2003
status Czynny
42160014620008829168956021
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
47160010840004050168956001
BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1
ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA
89160010840004050168956021
BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1
ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANN OCTAVIA PETERS
Beneficjent
1969-02-25
KATARZYNA ANNA STEINER
Beneficjent
KATARZYNA ANNA STEINER
zgłaszający - członek zarządu
MAGDALENA SZULC
Beneficjent
SELP MED SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE
Wspólnik
2016-03-01
2018-06-12
Wspólnik
2016-03-01
2018-06-12
12256745900000
ANN OCTAVIA PETERS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
KATARZYNA ANNA STEINER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
MAGDALENA SZULC
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2016-03-01
2018-06-12
12256745900000
2016-03-01
2016-04-08
PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 5, POZNAŃ, 61-894, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie