KRS 0000598144
NIP5272678977
REGON14616829000000
NazwaBRANFORD INVESTMENTS SELP MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBRANFORD INVESTMENTS SELP MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 lut 2016 (9 lat temu) 01 lut 2016
Data usunięcia 09 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 3, POZNAŃ, 61-894, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5272678977
data rejestracji 19 cze 2012
status Czynny
58160011271847385440000002
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
62160014621847385440000015
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
85160011271847385440000001
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADANN OCTAVIA PETERS
Beneficjent
1969-02-25
KATARZYNA ANNA STEINER
Beneficjent
MAGDALENA SZULC
Beneficjent
KATARZYNA ANNA STEINER
zgłaszający - członek zarządu
SELP MED SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE
Wspólnik
2016-02-01
2018-02-09
Wspólnik
2016-02-01
2018-02-09
12256745900000
ANN OCTAVIA PETERS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
KATARZYNA ANNA STEINER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
MAGDALENA SZULC
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-01
2018-02-09
12256745900000
2016-02-01
2016-03-22
PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 5, POZNAŃ, 61-894, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie