KRS 0000569977
NIP1132893722
REGON36223257200000
NazwaAGENA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGENA INWESTYCJE
Data rejestracji 10 sie 2015 (9 lat temu) 10 sie 2015
Data usunięcia 19 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LĘBORSKA, 8/10, WARSZAWA, 03-443, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132893722
data rejestracji 29 wrz 2015
status Czynny
17102010970000780202774172
PKO Oddział 9 w Warszawie
ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAŁUKASZ PIOTR INGIELEWICZ
Beneficjent
WOJCIECH ADAM INGIELEWICZ
Beneficjent
SEBASTIAN CZERWIŃSKI
zgłaszający - likwidator
MICHAŁ KULIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-08-10
2023-07-11
BARBARA MARIA REGULSKA INGIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-03-29
2023-07-11
KAMIL PAWEŁ SOKOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-03-29
2023-07-11
WOJCIECH ADAM INGIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-08-10
2016-03-29
ZDZISŁAW INGIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-08-10
2016-03-29
1953-06-07
Wspólnik
2015-08-10
2024-07-19
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000 ZŁOTYCH
14060502200000
ŁUKASZ PIOTR INGIELEWICZ
Prokurent
2016-02-26
2023-12-11
PROKURA SAMOISTNA
SEBASTIAN CZERWIŃSKI
Likwidator
2023-12-11
2024-07-19
ŁUKASZ PIOTR INGIELEWICZ
Likwidator
2023-12-11
2024-07-19
ŁUKASZ PIOTR INGIELEWICZ
Beneficjent
42,80% AKCJI JEDYNEGO UDZIAŁOWCA SPÓŁKI CZYLI AGENA DEVELOPMENT S.A.
WOJCIECH ADAM INGIELEWICZ
Beneficjent
42,80% AKCJI JEDYNEGO UDZIAŁOWCA SPÓŁKI CZYLI AGENA DEVELOPMENT S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
SEBASTIAN CZERWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-08-10
2023-12-11
2015-08-10
2023-12-11
AGENA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie