KRS 0000556943
NIP7010483831
REGON36149539300000
NazwaSOFTWAREPLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOFTWAREPLANT
Data rejestracji 07 maj 2015 (9 lat temu) 07 maj 2015
Data usunięcia 08 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŁOPUSZAŃSKA, 95, WARSZAWA, 02-457, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CONTACT@SOFTWAREPLANT.COM
Dane podatkowe
NIP 7010483831
data rejestracji 13 maj 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOEDWARD ALEXANDER TRIPLETT
Beneficjent
CHRISTINE DIANE ALPERS
Beneficjent
KRZYSZTOF TOMASZ LIBISZEWSKI
zgłaszający - prokurent
RENATA IWONA WITEBSKA
Prokurent
2023-10-04
2023-11-08
SAMOISTNA PROKURA
CHRISTINE DIANE ALPERS ALPERS
Prokurent
2022-01-21
2022-03-04
PROKURA SAMOISTNA
JAGDISH CHUGANI CHUGANI
Prokurent
2022-01-21
2022-03-04
PROKURA SAMOISTNA
SASHA PARR CORKEN
Prokurent
2022-03-30
2023-11-08
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ SŁAWOMIR WÓDKOWSKI
Prokurent
2022-07-22
2023-08-30
PROKURA SAMOISTNA
CHRISTINE DIANE ALPERS
Prokurent
2022-03-04
2022-09-28
PROKURA SAMOISTNA
JAGDISH CHUGANI
Prokurent
2022-03-04
2023-11-08
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA AGNIESZKA DUSZYŃSKA
Prokurent
2023-08-30
2023-11-08
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR MACIEJ ORŁOWSKI
Prokurent
2023-08-30
2023-11-08
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ ADAM KUCHARSKI
Wspólnik
2015-05-07
2021-08-23
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3300,00 ZŁ
MICHAŁ JERZY NIWIŃSKI
Wspólnik
2015-05-07
2021-08-23
34 UDZIAŁY O ŁACZMEK WARTOŚCI 1700,00 ZŁ
APPFIRE INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC
Wspólnik
2021-08-23
2023-11-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
EDWARD ALEXANDER TRIPLETT
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
CHRISTINE DIANE ALPERS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ JERZY NIWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-07
2021-08-23
TOMASZ ADAM KUCHARSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-05-07
2021-12-03
ROBERT ALAN NICHOLSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-08-23
2021-12-03
CHRISTINE DIANE ALPERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-09-28
2023-11-08
EDWARD ALEXANDER TRIPLETT
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-09-28
2023-11-08
ROBERT ALAN NICHOLSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-12-03
2022-09-28
RANDALL PHILLIP WARD
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-08-23
2022-09-28
2015-05-07
2016-10-25
UL. PIĘKNA, 20, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
2016-10-25
2019-04-30
UL. GÓRNA DROGA, 5, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie