KRS 0000537640
NIP5993173693
REGON36047779500000
Nazwa"STEELCORP INDUSTRIES POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTEELCORP INDUSTRIES POLAND
Data rejestracji 07 sty 2015 (10 lat temu) 07 sty 2015
Data usunięcia 26 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZABŁOCIE, 25, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5993173693
data rejestracji 23 sty 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2410Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMTHOMAS HENRY BUCKNALL
Beneficjent
THOMAS HENRY BUCKNALL
reprezentant
STEELCORP INDUSTRIES S.A.R.L
Wspólnik
2015-01-07
2021-01-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
THOMAS HENRY BUCKNALL
Likwidator
2019-11-20
2021-01-26
THOMAS HENRY BUCKNALL
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU I JEDYNY LIKWIDATOR ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PRAWO DO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU LUB DWÓM PROKURENTOM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW.
THOMAS PICEK
PREZES ZARZĄDU
2015-01-07
2018-11-16
PASCALE MITRI YOUNES
PREZES ZARZĄDU
2018-11-16
2019-05-17
THOMAS HENRY BUCKNALL
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-17
2019-11-20
2015-01-07
2019-11-20
"STEELCORP INDUSTRIES POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-01-07
2018-02-20
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 33, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2018-02-20
2019-11-20
ALEJA KONSTYTUCJI 3 MAJA, 20, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie