KRS 0000536954
NIP7743222026
REGON36057915900000
NazwaENEGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENEGREEN
Data rejestracji 10 sty 2015 (10 lat temu) 10 sty 2015
Data usunięcia 18 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STARY RYNEK, 9, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 196000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN CZESŁAW ŚLOTAŁA
Członek Organu Nadzoru
2015-01-10
2022-05-18
EWA LUCYNA BRUDNICKA
Członek Organu Nadzoru
2015-01-10
2022-05-18
JAN MIROSŁAW BRUDNICKI
Członek Organu Nadzoru
2015-01-10
2022-05-18
JAN MIROSŁAW BRUDNICKI
Wspólnik
2015-01-10
2022-05-18
1.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ
MARCIN CZESŁAW ŚLOTAŁA
Wspólnik
2015-01-10
2016-01-18
980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ
WASTRALA MANAGEMENT LIMITED
Wspólnik
2016-01-18
2022-05-18
628 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.400 ZŁ.
MARIUSZ BRUDNICKI
Wspólnik
2016-01-18
2022-05-18
640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000 ZŁ.
MICHAŁ BRUDNICKI
Wspólnik
2016-01-18
2022-05-18
640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000 ZŁ.
PAWEŁ BRUDNICKI
Wspólnik
2016-01-18
2022-05-18
640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
SŁAWOMIR RESZKE
PREZES ZARZĄDU
2015-08-18
2016-12-01
IWONA LEWANDOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-01-10
2015-08-18
PAWEŁ BRUDNICKI
PREZES ZARZĄDU
2016-12-01
2022-05-18
2015-01-10
2022-05-18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-01-10
2022-05-18
ENEGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-01-10
2022-05-18
STARY RYNEK, 9, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
2015-01-10
2022-05-18
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-01-10
2022-05-18
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-01-10
2022-05-18
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-01-10
2022-05-18
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-01-10
2022-05-18
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2015-01-10
2022-05-18
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-01-10
2022-05-18
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-01-10
2022-05-18
7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2015-01-10
2022-05-18
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2015-01-10
2022-05-18
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
1419/SEE-1/711/G1/13613054/2022/KG
2022-09-06
2022-10-03
154.06 PLN
1419-1597004
Urząd Skarbowy w Płocku
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie