KRS 0000521752
NIP5210089084
REGON55032585100000
NazwaHW PIETRZAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaHW PIETRZAK HOLDING LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 01 wrz 2014 (10 lat temu) 01 wrz 2014
Data usunięcia 11 mar 2021 11 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KOLEJOWA, 21, GOSTYNIN, 09-500, GOSTYNIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji200000
Dane podatkowe
NIP 5210089084
data rejestracji 01 sty 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2410Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH #2432Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANESŁAWOMIR PIETRZAK
Beneficjent
ZBIGNIEW GŁODNY
reprezentant
ELŻBIETA IRENA PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-01
2021-03-11
KRZYSZTOF ADAM LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-09-01
2016-03-02
SZYMON JAN KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-01
2014-10-20
RAFAŁ ZAWADA
Członek Organu Nadzoru
2014-10-20
2016-03-02
ZBIGNIEW GŁODNY
Powiernik
2017-01-18
2021-03-11
SŁAWOMIR PIETRZAK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ORAZ PROKURENCI SĄ UPOWAŻNIENI DO SKŁADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM (DWUOSOBOWO)
SŁAWOMIR PIETRZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-09-01
2021-03-11
GRZEGORZ MAREK SZYMCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-09-01
2020-07-01
TOMASZ MIAŚKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-09-01
2016-03-02
ŁUKASZ MARCIN JABŁOŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-04-06
2021-03-11
2014-09-01
2017-01-18
HW PIETRZAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
2014-09-01
2016-06-02
PLAC TRZECH KRZYŻY, 3, WARSZAWA, 00-535, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie