KRS 0000518869
NIP8862984518
REGON02248715000000
NazwaDRIFT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDRIFT MANAGEMENT
Data rejestracji 04 sie 2014 (10 lat temu) 04 sie 2014
Data usunięcia 05 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 125/127, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1300000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMACIEJ MICHAŁ WRÓBEL
Wspólnik
2014-08-04
2015-01-09
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00ZŁ. (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2015-01-09
2015-12-21
2400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00ZŁ. (STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
02246064100000
MAKSYM OKHMAT
Wspólnik
2015-01-09
2015-12-21
2400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00ZŁ. (STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BARTOSZ WOJCIECH KUBIAK
Wspólnik
2015-01-09
2015-08-21
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00ZŁ. (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
VOLODYMYR SERDIUK
Wspólnik
2015-08-21
2015-12-21
1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ. /SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY/ ZŁOTYCH
NAD SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA UKRAIŃSKIEGO
Wspólnik
2015-12-21
2017-05-08
23600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.180.000,00 ZŁ
OLEKSANDR BLOKHIN
Wspólnik
2017-05-08
2019-04-05
26.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MACIEJ MICHAŁ WRÓBEL
PREZES ZARZĄDU
2014-08-04
2015-01-09
MAKSYM OKHMAT
PREZES ZARZĄDU
2015-01-09
2017-05-08
BARTOSZ WOJCIECH KUBIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-01-09
2015-08-21
OLEKSANDR BLOKHIN
PREZES ZARZĄDU
2017-05-08
2019-04-05
VOLODYMYR SERDIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-08-21
2017-05-08
2014-08-04
2015-01-09
GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA, 105, WAŁBRZYCH, 58-304, WAŁBRZYCH, POLSKA
2015-01-09
2017-05-08
UL. PARZNIEWSKA, 4, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie