KRS 0000018196
REGON01065210800000
NazwaJMG MAGAZINE PUBLISHING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJMG MAGAZINE PUBLISHING COMPANY
Data rejestracji 12 cze 2001 (23 lata temu) 12 cze 2001
Data usunięcia 29 sty 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 125/127, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 624000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWMARQUARD MEDIA AG
Wspólnik
2001-06-12
2004-01-29
1248 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 624000 ZŁ
SEBASTIAN THOMAS FISCHER JUNG
Prokurent
2001-06-12
2004-01-29
ŁĄCZNA
URSZULA BOŻENA DZIEWIT
Prokurent
2001-06-12
2004-01-29
ŁĄCZNA
ANNA MARIA CIEPLIŃSKA
Prokurent
2003-01-31
2004-01-29
ŁĄCZNA
THOMAS RINDERKNECHT
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2004-01-29
ZITA BORTIS
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2004-01-29
JURG MARQUARD
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2004-01-29
MAX FREI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2001-10-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ALBRECHT ERNST HENGSTENBERG
PREZES ZARZĄDU
2001-06-12
2004-01-29
PECHOTA ANDREAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2003-01-31
PECHOTA ANDREAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-31
2004-01-29
BEATA ALEKSANDRA MILEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-31
2004-01-29
TOMASZ PIOTR ZIĘBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-31
2004-01-29
2001-06-12
2001-08-01
IMG MAGAZINE PUBLISHING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-12
2002-10-31
PŁOCKA, 13, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
2002-10-31
2003-01-31
PASTEWNA, 21, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie