KRS 0000093635
NIP6340128676
REGON27100866100000
Nazwa"MARQUARD PRESS" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMARQUARD PRESS
Data rejestracji 21 lut 2002 (23 lata temu) 21 lut 2002
Data usunięcia 27 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OPOLSKA, 22, KATOWICE, 40-084, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 28934200,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 28934200,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2893420
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1811Z DRUKOWANIE GAZET #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMTHOMAS MARTIN RIUDERKNECHT
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2007-07-31
JURG PETER MARQUARD
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2012-11-27
ANDREAS PAUL PECHOTA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2006-09-22
PETER BRASE
Członek Organu Nadzoru
2006-09-22
2012-11-27
THOMAS MARTIN RINDERKNECHT
Członek Organu Nadzoru
2007-07-31
2012-11-27
EWA WOWRO
Prokurent
2002-02-21
2011-02-07
PROKURA SAMOISTNA
ANNA JUSTYNA ZACHARZEWSKA
Prokurent
2007-10-22
2011-02-07
ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM
TOMASZ PIOTR ZIĘBA
Likwidator
2011-02-07
2012-11-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO DWÓCH PROKURENTÓW, ALBO PROKURENT I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.
ANNA JUSTYNA ZACHARZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-11
2007-10-22
ALBRECHT ERNST HENGSTENBERG
V-CE PREZES ZARZĄDU
2002-02-21
2004-10-22
ALBRECHT ERNST HENGSTENBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-22
2011-02-07
MACIEJ KLEMENS HOFFMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-21
2004-03-11
ANNA MARIA CIEPLIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-21
2004-03-11
TOMASZ PIOTR ZIĘBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-11
2011-02-07
2002-02-21
2011-02-07
"MARQUARD PRESS" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie