KRS 0000171721
REGON01202212700000
NazwaFUNDACJA PRASOWA SOLIDARNOŚCI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRASOWA SOLIDARNOŚCI
Data rejestracji 29 sie 2003 (21 lat temu) 29 sie 2003
Data usunięcia 10 maj 2012 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 125/127, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9251B DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK INNYCH NIŻ PUBLICZNE #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAKAZIMIERZ STANISŁAW KUJDA
Likwidator
2012-01-27
2012-05-10
KRZYSZTOF CZABAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-29
2012-05-10
SŁAWOMIR ADAM SIWEK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-29
2012-05-10
TADEUSZ GOCŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-29
2012-05-10
JAROSŁAW ALEKSANDER KACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-29
2012-05-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAĆ MOŻE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU. KAPITUŁA MA OBOWIĄZEK OKREŚLIĆ SPRAWY, CO DO KTÓRYCH PRZED ZŁOŻENIEM OŚWIADCZENIA WOLI PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANEJ JEST PODJĘCIE UCHWAŁY PRZEZ ZARZĄD.
WOJCIECH MAREK HERMELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-29
2006-12-20
ZENON RYSZARD SUŁECKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-29
2008-11-24
JACEK MARCIN CIEŚLIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-11-24
2012-01-27
2003-08-29
2012-01-27
FUNDACJA PRASOWA SOLIDARNOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie